2009-07-10: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Veltheimstraße 12, 13467 Berlin Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Kunze, Peter; Geschäftsführer:; 2. Krause, Christian, *17.12.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 3. Linkhorst, Andreas, *11.07.1968, Bötzow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-09-10: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Hainbuchenstraße 2, 13465 Berlin.