2007-01-09: Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 mit Nachtrag vom 21.12.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 3 (Gegenstand) und 7 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Kunzmann Beteiligungs GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften; insbesondere Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Kunzmann Weinkellerei - Mineralbrunnen - Fruchtsaft GmbH & Co. KG, Dasing, Amtsgericht Augsburg, sowie an der Albertus Mineralbrunnen GmbH & Co. Augusta Kellerei KG, Dasing, HRA 3056, Amtsgericht Augsburg, die ihrerseits jeweils den Betrieb einer Kellerei und eines Mineralbrunnens, Herstellung und Handel, Import und Export von Wein (Still- und Schaumwein), weinhaltigen und weinähnlichen Getränken, Mineralwasser, alkoholfreien und alkoholhaltigen Getränken sowie Spirituosen zum Gegenstand haben.
2007-02-06: Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2007 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften; insbesondere Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Kunzmann Weinkellerei - Mineralbrunnen - Fruchtsaft GmbH & Co. KG, Dasing, Amtsgericht Augsburg, sowie an der Kunzmann Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Dasing, HRA 3056, Amtsgericht Augsburg, die ihrerseits jeweils den Betrieb einer Kellerei und eines Mineralbrunnens, Herstellung und Handel, Importund Export von Wein (Still- und Schaumwein), weinhaltigen und weinähnlichen Getränken, Mineralwasser, alkoholfreien und alkoholhaltigen Getränken sowie Spirituosen zum Gegenstand haben.
2009-03-10: Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2009 hat die Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
2013-02-12: Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bayer, Florian, Friedberg, *08.11.1977.
2013-09-10: Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hermanns, Markus, Karlshuld, *11.07.1968.
2014-01-07: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2013 hat die Änderung der §§ 6 (Geschäftsführung) und 8 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung sowie die Ergänzung der Satzung um die §§ 10 bis 19 beschlossen. Bestellt: Geschäftsführer: Kunzmann, Natalie, Aichach, *16.03.1978, einzelvertretungsberechtigt.
2016-07-28: Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Löblein, Jürgen, Aichach, *27.07.1960.
2017-07-07: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Kunzmann, Natalie, Aichach, *16.03.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.