2008-10-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.09.2008. Gegenstand des Unternehmens: Die Führung und Inbetriebnahme des Kurhotels PANLAND in Bad Füssing. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Wagner, Otto, Neuhaus am Inn, *13.06.1954; Dr. Wöhl, Alfred, Ruhstorf a.d. Rott, *24.01.1949, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-12-18: Geschäftsanschrift: Millberger Weg 1, 94152 Neuhaus am Inn. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Wagner, Otto, Neuhaus am Inn, *13.06.1954; Dr. Wöhl, Alfred, Ruhstorf a.d. Rott, *24.01.1949, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berlinger, Roland, Lechbruck am See, *22.12.1957; Wöhl, Brigitte, Ruhstorf/Rott, *18.06.1952.
2009-12-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Wöhl, Alfred, Ruhstorf a.d. Rott, *24.01.1949. Prokura erloschen: Wöhl, Brigitte, Ruhstorf/Rott, *18.06.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dichtl, Oskar, Eging am See, *16.09.1957.
2011-04-21: Prokura erloschen: Berlinger, Roland, Lechbruck am See, *22.12.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weihrauch, Frank, Neuburg am Inn, *08.03.1970.
2012-01-04: Prokura erloschen: Dichtl, Oskar, Eging am See, *16.09.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eder, Christine, Ruhstorf, *08.01.1969.
2018-11-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Espey, Nadine, Schärding/Österreich, *05.10.1979.
2020-11-05: Personendaten und Prokura geändert, nun: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Espey, Nadine, Schardenberg/Österreich, *05.10.1979.
2021-11-09: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2021 hat die Änderung der §§ 1 Nr. 2 (Firma, Sitz) und 7 Abs. 2 (Gesellschafterversammlung, Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Kurhotel PANLAND Betriebs GmbH. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Passau.
2022-06-21: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Dr. -Emil-Brichta-Straße 1, 94036 Passau.