2013-11-13: Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 4 (Geschäftsführer) und 6 (Vertretung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schachenmayer, Bernd, Bad Kissingen, *21.04.1951. Geändert, nun: Geschäftsführer: Emmert, Alfred, Maroldsweisach OT Ditterswind, *12.06.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2015 hat die Änderung der §§ 12 , 15 (Abtretungsverlangen statt Einziehung), 16 (Wettbewerbsverbot), 17 (Bekanntmachungen) sowie 18 (Allgemeine Vorschriften) der Satzung beschlossen.
2020-08-21: Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 4.000,00 EUR auf 44.000,00 EUR und die Änderung des § 3 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 44.000,00 EUR.
2021-02-23: Änderung der Geschäftsanschrift: Untere Markstr. 17, 98646 Hildburghausen.