2015-05-04: Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Garbsen beschlossen. Geschäftsanschrift: Hauptstraße 23, 30826 Garbsen. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Aue, Kurt jun., Garbsen, *26.09.1950.
2017-12-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Aue, Kurt jun., Garbsen, *26.09.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Aue, Kurt-Frederik, Garbsen, *16.08.1989, einzelvertretungsberechtigt.