2007-02-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Essers, Markus, Dachdeckermeister, Mülheim an der Ruhr. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Essers, Kurt, Mülheim an der Ruhr, *25.08.1929; Essers, Kurt jun., Mülheim an der Ruhr, *22.04.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-03-23: Einzelprokura: Essers, Ulrike, geb. Tresp, Mülheim an der Ruhr, *04.02.1960.
2010-06-11: Geschäftsanschrift: Hansastr. 54, 45478 Mülheim an der Ruhr. Nicht mehr Geschäftsführer: Essers, Kurt, Mülheim an der Ruhr, *25.08.1929.
2012-01-13: Bestellt als Geschäftsführer: Essers, Florian Simon, Mülheim an der Ruhr, *02.01.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Essers, Florian Simon, Mülheim an der Ruhr, *02.01.1985. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Essers, Florian Simon, Mülheim an der Ruhr, *02.01.1985.
2018-08-10: Änderung zur Geschäftsanschrift: Elbestr. 27, 45478 Mülheim an der Ruhr.
2019-01-10: Prokura erloschen, nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Essers, Florian Simon, Mülheim an der Ruhr, *02.01.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-05-13: Nicht mehr Geschäftsführer, nunmehr Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Essers, Kurt, Mülheim an der Ruhr, *22.04.1957.