2008-08-20: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 16 (Erbfolge)..
2018-07-10: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Brandt, Herbert; Geschäftsführer: 2.
Dolch, Achim, *22.02.1980, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Fischer, Kurt; Nicht mehr Prokurist: 2. Fischer, Martina, geb. Neumann; 3.
Brandt, Herbert, *10.04.1953, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen