2009-07-07: Geschäftsanschrift: Friedrich-Vorwerk-Str. 3, 21255 Tostedt. Nicht mehr Geschäftsführer: de Vries, Thomas, Holm-Seppensen, *24.06.1960.
2010-08-16: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Matthies, Petra, Dohren, *30.04.1968.