2017-08-25: Von Amts wegen nach Art. 52 S.2 EGHGB ergänzt: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Vertretungsbefugnis geändert bei Persönlich haftender Gesellschafter: Maier, Kurt, Kappelrodeck, *22.03.1939, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-02: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter sowie dessen jeweilige Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Kurt Maier, Verwaltungs GmbH, Kappelrodeck .
2022-06-22: Firma geändert; nun: Kurt Maier Elektrotechnik GmbH & Co.KG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Maier, Kurt, Kappelrodeck, *22.03.1939.