2009-02-09: Ergänzend eingetragen Geschäftsanschrift: Stenerner Weg 68, 46397 Bocholt. Bestellt als Geschäftsführer: Lübke, Holger, Bocholt, *01.11.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Lübke, Günter, Bocholt, *05.12.1938.
2018-04-18: Änderung zur Geschäftsanschrift: Moltkestraße 16 a, 46397 Bocholt.