2016-04-04: Genossenschaft. Satzung vom 26.10.2015. Gegenstand: Die Versorgung der Mitglieder mit Nahversorgungseinrichtungen, einschließlich Dienstleistungen für den täglichen Bedarf (Vermittlung von Post- und Paketdienstleistungen). Nachschusspflicht: Keine Nachschusspflicht. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. Vorstand: Lienhard, Ulrich Werner, Weilheim, *08.01.1968; Reinhardt, Klaus Jürgen, Weilheim, *23.12.1961; Walde, Bernhard Jakob, Weilheim, *30.03.1949.
2019-07-18: Nicht mehr Vorstand: Lienhard, Ulrich Werner, Weilheim, *08.01.1968; Walde, Bernhard Jakob, Weilheim, *30.03.1949. Bestellt als Vorstand: Friederichs, Sonja, geb. Huber, Weilheim, *06.02.1966; Kögel, Monika, geb. Marder, Weilheim, *17.01.1973.
2021-11-08: Nicht mehr Vorstand: Reinhardt, Klaus Jürgen, Weilheim, *23.12.1961. Bestellt als Vorstand: Götte, Christof, Weilheim, *20.06.1968.