2006-05-31: Bestellt: Geschäftsführer: Löhnert, Thomas, Gunzenhausen, *04.05.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Löhnert, Hermann, Gunzenhausen, *10.08.1941. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Löhnert, Thomas, Gundelfingen, *04.05.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.