2016-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Lückmann, Antonius sen., Wallenhorst, *22.09.1933. Geändert, nun: Geschäftsführer: Lückmann, Antonius jun., Installationsmeister, Wallenhorst, *20.11.1965; Schawe, Holger, Dipl.-Ing., Wallenhorst, *03.05.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-24: Die Gesellschafterversammlung hat am 07.02.2020 die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Ferner wurde beschlossen das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 70,81 auf EUR 51.200,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Gegenstand neu vorgetragen, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: der Pumpenfachhandel nebst Zubehör, Anlagenbau einschließlich Mess- und Regeltechnik und Schaltanlagenbau sowie Kundendienst. 51.200,00 EUR.