2009-10-12: Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Geschäftsanschrift: Dehnhaide 71, 22081 Hamburg.
2012-06-01: Geändert hinsichtlich des Wohnortes, nun Geschäftsführer: Wolf, Heino, Ahrensburg, *16.12.1947, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen Thäter, Hans-Jörg, Hamburg.
2012-11-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 18.10.2012 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 70,81 auf EUR 51.200,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in den §§ 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und 5 (Geschäftsführung, Vertretung) vollständig neu zu fassen. 51.200,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2014-04-25: Änderung zur Geschäftsanschrift: An der Strusbek 18, 22926 Ahrensburg.