2010-12-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Döring, Otfried, Landmaschinen- und Traktorenschlossermeister, Alkersleben.
2011-02-09: Geändert, nun: Geschäftsführer: Anderle, Wolfgang, Stadtilm, *13.11.1956, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-02-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Röder, Martin, Ingenieur für Landtechnik, Riechheim.
2014-01-16: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2013 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: -Instanzsetzung und Vertrieb von Landtechnik, Baumachinen, Fördertechnik und Kfz-Technik; -Fertigung und Vertrieb von Stahl- und Maschinenbauerzeugnissen; -Aus- und Weiterbildungen von Auszubildenden und Umschülern; -Im- und Export mit Waren aller Art; -Handel mit Waren aller Art, insbesondere Maschinenbauerzeugnissen, Lebensmitteln und Bekleidung; -der grenzüberschreitende gewerbliche Güterverkehr auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Ausgeschieden: Geschäftsführer: Franke, Dietrich, Ingenieur für Landtechnik, Stadtilm. Bestellt: Geschäftsführer: Franke, Torsten, Arnstadt, *28.04.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-19: Gegenstand von Amts wegen berichtigt, nun: -Instandsetzung und Vertrieb von Landtechnik, Baumaschinen, Fördertechnik und Kfz-Technik; -Fertigung und Vertrieb von Stahl- und Maschinenbauerzeugnissen; -Aus- und Weiterbildung von Auszubildenden und Umschülern; -Im- und Export mit Waren aller Art; -Handel mit Waren aller Art, insbesondere Maschinenbauerzeugnissen, Lebensmitteln und Bekleidung; -der grenzüberschreitende gewerbliche Güterverkehr auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).
2019-11-07: Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Herzer, Bernd, Stadtilm OT Niederwillingen, *21.01.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Anderle, Stefanie, Erfurt, *19.11.1986.