2010-07-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Gronkowski, Lutz.
2012-02-14: Geschäftsführer:; 3. Lange, Daniela, *02.11.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-01-22: HRB 9924 FF: LAGRON Elektro GmbH, Hoppegarten, Am Berge 92, 15366 Hoppegarten OT Hönow. Sitz der Firma: Die Eintragung betreffend den Sitz ist nach einer Gemeindegebietsreform von Amts wegen wie folgt angepasst: Hoppegarten; Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen um die Angabe der politischen Gemeinde ergänzt: Geschäftsanschrift: Am Berge 92, 15366 Hoppegarten OT Hönow; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.01.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Streichung der Angaben zu den Stammeinlagen).
2018-08-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Lange, Ingeborg, geb. Lüdtke