2013-07-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lapp, Manfred, Kaufmann, Albertshofen. Bestellt: Geschäftsführer: Jaques, Sabine, Albertshofen, *09.02.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Lapp, Wolfgang, Schwarzach, *31.08.1965.
2014-04-04: Geschäftsanschrift: Am Dreistock 5, 97318 Kitzingen.