2016-11-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.03.2016 mit Änderung vom 10.11.2016. Geschäftsanschrift: Konrad-Zuse-Straße 1 A, 18184 Roggentin. Gegenstand: Entwicklung und Projektierung sowie die Herstellung und der Vertrieb von innovativen Technologien. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt und wieder ausgeschieden als Geschäftsführer: Dr. Boll, Hans-Peter, Weilheim, *08.11.1959. Bestellt als Geschäftsführer: von Braun, Max, Hamburg, *15.08.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-11: Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 3 (Stammkapital), § 4 (Geschäftsführung), § 7 (Verfügung über Geschäftsanteile), § 8 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 11 (Gesellschaftsversammlung) und mit ihr die Sitzverlegung nach Rostock beschlossen. Rostock. Geschäftsanschrift: Friedrich-Barnewitz-Straße 6, 18119 Rostock.