2008-01-29: Prokura: Weigand, Marion, *21.05.1965, Schülp/Rendsburg; gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2009-04-01: Nicht mehr Prokuristin: Weigand, Marion.
2010-05-06: Geschäftsführer:; 2. Ebsen, Gerrit, *09.04.1979, Westerrönfeld; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-05-26: Geschäftsführer:; 3. Ebsen, Stephanie, *18.08.1973, Büdelsdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Ebsen, Volker
2015-06-10: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.04.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 4 , 6 (Beschlussfassung), 13 (Anteilsübergang kraft Erbfolge), 14 (Einziehung), 15 (Einziehungsvergütung) und 16 (Zahlbarkeit der Einziehungsvergütung).