2011-05-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.03.2006. Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.2 (Sitz) und § 2 (Gegenstand) beschlossen. Der Sitz ist von Gottmadingen (Amtsgericht Freiburg HRB 542234) nach Stuttgart verlegt. Geschäftsanschrift: Silberburgstraße 160, 70178 Stuttgart. Gegenstand: Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung, Veräußerung, Entwicklung, Planung, Bau und Umnutzung von Wohn-, Geschäfts- und Industrieimmobilien und Grundstücken im In- und Ausland. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Nestler, Richard, Stuttgart, *16.08.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wengert, Anne-Marie, Gottmadingen, *22.06.1949.
2011-08-08: Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.07.2011 um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR erhöht. Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 4 (Stammkapital) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Ludwigsburg. Neue Geschäftsanschrift: Hermann-Hagenmeyer-Str. 1, 71636 Ludwigsburg. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Nestler, Richard, Beringen/Schweiz, *16.08.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-05: Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist um 650.000,00 EUR auf 750.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 750.000,00 EUR.
2015-05-26: Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere geändert wurden § 4 und § 5 (Geschäftsführung, Vertretung). Das Stammkapital ist um 250.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam.
2017-01-11: Bestellt als Geschäftsführer: Plank, Borjanka, geb. Hund, Hemishofen / Schweiz, *05.05.1970, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Nestler, Richard, Beringen/Schweiz, *16.08.1953.
2017-04-28: Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Eberle, Joachim, Schwieberdingen, *07.05.1966; Jung, Horst, Schwieberdingen, *30.03.1956, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Plank, Borjanka, geb. Hund, Hemishofen / Schweiz, *05.05.1970.
2018-09-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Eberle, Joachim, Schwieberdingen, *07.05.1966.
2020-03-04: Mit der "LB Businesspark GmbH", München wurde am 05.02.2020 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 12.02.2020 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2020-03-26: Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.