2017-05-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Halw, Rene, Oberhausen, *19.01.1990.
2017-11-21: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-09-10: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-03-04: Nicht mehr Vorstand: Trojahn, Petra, Essen, *16.01.1959. Nach Änderung des Wohnortes, weiterhin Vorstand: Janzen, Reinhard, Essen, *03.12.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-06: Mit der LT Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf als herrschendem Unternehmen ist am 14.12.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 15.12.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2021-07-28: Bestellt als Vorstand: Halw, René, Bottrop, *19.01.1990.
2021-08-04: Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von Amts wegen weiterhin Vorstand: Janzen, Reinhard, Essen, *03.12.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.