2013-06-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Frohmestraße 11, 22457 Hamburg.
2019-03-19: Ausgeschieden Geschäftsführer: Todorovic, Milan, Schenefeld, *13.07.1969. Bestellt Geschäftsführer: Skenderija, Zarko, Neumünster, *23.09.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.