2007-10-11: Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Die Gesellschaft hat eine/n Geschäftsführer/in und einen Prokuristen. Durch Gesellschafterbeschluss können die Geschäftsführung und Vertretung abweichend geregelt werden, insbesondere Einzel- statt Gesamtvertretung oder umgekehrt angeordnet werden. Geschäftsführer: Zägel, Manfred, Aurich-Extum, *17.12.1956, einzelvertretungsberechtigt.
2008-05-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Zägel, Manfred, Aurich-Extum, *17.12.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Gauger, Jörg-Detlef, Aurich, *22.04.1966, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Gauger, Jörg-Detlef, Aurich, *22.04.1966.
2009-02-20: Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin. Nicht mehr Geschäftsführer: Gauger, Jörg-Detlef, Aurich, *22.04.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Hinrichs, Joanna, Großefehn, *31.08.1975.
2011-03-31: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2010 hat die Umstellung auf Euro sowie die Erhöhung des Stammkapitals um 300.070,81 EUR auf 351.200,00 EUR sowie die Änderung von § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. 351.200,00 EUR.
2015-11-05: Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Geändert, nun: Neue Firma: LEiLA gGmbH - Lebenshilfe Einrichtungen im Landkreis Aurich.
2021-09-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Hinrichs, Joanna, Großefehn, *31.08.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Krampen, Cornelia, Emden, *24.12.1962.