Formell
2006-04-10:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kim, Joon Chul, Bad Homburg v. d. Höhe, *24.07.1958; Kim, Jong Hyun, Seoul, Südkorea, *17.10.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Cho, Gyu Taek, Gyeonggi-Do, Republik Korea, *01.06.1962; Kwag, Byung Gu, Seoul, Republik Korea, *23.09.1959; Oh, Jong Man, Gyeonggi-Do, Republik Korea, *06.10.1952; Park, Kyu Sok, Gyeonggi-Do, Republik Korea, *04.11.1953.
2007-04-02:
Nicht mehr Geschäftsführer: Choi, Sung Ryol, Bad Homburg v.d.H., *08.07.1966; Kwag, Byung Gu, Seoul, Republik Korea, *23.09.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Kim, Dae Hwan, Oberursel/Taunus, *06.09.1968; Ro, Hee Yil, Seoul/Korea, *28.01.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Wohnort geändert und Vertretungsregelung ergänzt, nun: Geschäftsführer: Cho, Gyu Taek, Oberursel/Taunus, *01.06.1962, einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsregelung ergänzt, nun: Geschäftsführer: Oh, Jong Man, Gyeonggi-Do, Republik Korea, *06.10.1952; Park, Kyu Sok, Gyeonggi-Do, Republik Korea, *04.11.1953, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2007-11-19:
Nicht mehr Geschäftsführer: Park, Kyu Sok, Gyeonggi-Do, Republik Korea, *04.11.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Han, Myeung Ho, Seoul/Korea, *07.07.1958, einzelvertretungsberechtigt.
2008-08-11:
Bestellt als Geschäftsführer: Choi, Sung Ryul, Seoul / Korea, *08.07.1966; Chung, Yong Ook, Bad Homburg v. d. H., *15.01.1963; Oh, Soo Jang, Seoul / Korea, *30.11.1954, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Cho, Gyu Taek, Oberursel/Taunus, *01.06.1962; Oh, Jong Man, Gyeonggi-Do, Republik Korea, *06.10.1952; Ro, Hee Yil, Seoul/Korea, *28.01.1958.
2008-12-19:
Bestellt als Geschäftsführer: Park, Junsung, Königstein, *01.12.1965, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Chung, Yong Ook.
2009-06-15:
Bestellt als Geschäftsführer: KIM, Jonghyun, Seoul/Korea, *17.10.1959, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Han, Myeung Ho, Seoul/Korea, *07.07.1958.
2011-03-21:
Bestellt als Geschäftsführer: Hong, Sanghyun, Oberursel (Taunus), *18.02.1975, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Kim, Dae Hwan, Seoul/Korea, *06.09.1968; Oh, Soo Jang, Seoul / Korea, *30.11.1954.
2011-04-04:
Bestellt als Geschäftsführer: Kim, Jaeyul, Seoul, Korea, *20.10.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2013-05-27:
Nicht mehr Geschäftsführer: KIM, Jonghyun, Seoul/Korea, *17.10.1959; Kim, Jaeyul, Seoul, Korea, *20.10.1957; Park, Junsung, Königstein, *01.12.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Choi, Hwan, Frankfurt am Main, *07.09.1968; Park, Hyun Shik, Kangnamgu, Seoul/Korea, *29.10.1961; Son, Ok Dong, Seochogu, Seoul/Korea, *05.08.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2014-04-22:
Geschäftsanschrift: Lyoner Str. 15, 60528 Frankfurt am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: Choi, Sung Ryul, Seoul / Korea / Republik Korea, *08.07.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Kim, Do Youp, Seoul / Republik Korea, *13.10.1970, einzelvertretungsberechtigt.
2015-04-27:
8.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Park, Jongil, Seoul / Republik Korea, *05.12.1960, einzelvertretungsberechtigt.
2015-10-05:
Nicht mehr Geschäftsführer: Choi, Hwan, Frankfurt am Main, *07.09.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Lee, Gyeong Ryeol, Seoul / Republik Korea, *18.01.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2016-05-24:
Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Lee, Gyeong Ryeol, Oberursel , *18.01.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2016-06-24:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kim, Do Youp, Seoul / Republik Korea, *13.10.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Lee, Junho, Seocho-gu, Seoul / Republik Korea, *15.05.1970, einzelvertretungsberechtigt.
2016-07-26:
Nicht mehr Geschäftsführer: Hong, Sanghyun, Oberursel , *18.02.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Jeong, Yeongil, Seoul / Republik Korea, *04.03.1976, einzelvertretungsberechtigt.
2016-08-02:
Vorname von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Jeong, Youngil, Seoul / Republik Korea, *04.03.1976, einzelvertretungsberechtigt.
2017-08-02:
Bestellt als Geschäftsführer: Kim, Dong Myung, Seoul / Republik Korea, *30.06.1969, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Park, Hyun Shik, Kangnamgu, Seoul / Republik Korea, *29.10.1961.
2018-04-17:
Einzelprokura: Dr. Thiemig, Denny, Moritzburg, *26.10.1980.
2018-10-12:
Bestellt als Geschäftsführer: Chung, Chansik, Seoul / Republik Korea, *12.01.1963, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Park, Jongil, Seoul / Republik Korea, *05.12.1960.
2019-07-30:
Nicht mehr Geschäftsführer: Lee, Gyeong Ryeol, Oberursel , *18.01.1967; Lee, Junho, Seocho-gu, Seoul / Republik Korea, *15.05.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Jang, Seung Kwon, Seoul / Republik Korea, *19.07.1969; Lee, Hwa Young, Oberursel , *10.03.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2020-03-09:
Bestellt als Geschäftsführer: Chung, Geun Chang, Daejeon / Republik Korea, *02.12.1967; Suh, Joong Shik, Seoul / Republik Korea, *03.11.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Chung, Chansik, Seoul / Republik Korea, *12.01.1963; Kim, Dong Myung, Seoul / Republik Korea, *30.06.1969.
2020-10-15:
Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Eschborn beschlossen. Neuer Sitz: Eschborn. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Alfred-Herhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn.
2020-10-26:
Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn.
2021-03-16:
Nicht mehr Geschäftsführer: Chung, Geun Chang, Daejeon / Republik Korea, *02.12.1967; Jang, Seung Kwon, Seoul / Republik Korea, *19.07.1969; Jeong, Youngil, Seoul / Republik Korea, *04.03.1976. Bestellt als Geschäftsführer: LEE, Jaesoo, Seoul / Republik Korea, *02.06.1973; LEE, Choong Hee, Kronberg im Taunus, *27.03.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2021-04-15:
Prokura erloschen: Dr. Thiemig, Denny, Moritzburg, *26.10.1980.
2022-04-19:
Nicht mehr Geschäftsführer: Lee, Hwa Young, Oberursel , *10.03.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Kim, Jin Suk, Eschborn, *26.04.1972, einzelvertretungsberechtigt.