2010-03-03: Gemäß § 3 Abs.1 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Greußener Straße 6, 99718 Greußen OT Grüningen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Rümpler, Herwarth, Ebeleben, *15.09.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rümpler, Herwarth, Ebeleben, *15.09.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Fricke, Steffen, Greußen, *17.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.