2007-03-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eysel, Carla, Köln, *24.01.1972.
2007-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2007 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Firma geändert, nun: Neue Firma: LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Töpfer, Androw, Altdorf, *13.05.1959.
2007-09-21: Prokura erloschen: Eysel, Carla.
2007-10-12: Die Gesellschaft hat am 08.08.2007 mit der LGA Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Nürnberg als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mitBeschluss vom 13.09.2007 zugestimmt.
2008-05-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weppler, Michael, Lohmar, *02.11.1965.
2009-06-12: Geschäftsanschrift: Tillystraße 2, 90431 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schaller, Jörg, Niederkassel-Uckendorf, *29.05.1963.
2009-11-27: Geschäftsanschrift: Am Grauen Stein, 51105 Köln. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Konermann, Thomas, Bergisch Gladbach, *29.07.1967; Wagner, Britta, Wuppertal, *13.10.1973.
2011-01-28: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Kohl, Herfried, Erlangen, *21.11.1954.
2011-03-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hartung, Wilma, Köln, *15.07.1963.
2011-12-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Osenberg, Heinz-Joachim, Bonn, *06.06.1959. Prokura erloschen: Wagner, Britta, Wuppertal, *13.10.1973.
2014-07-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seiche, Olaf, Much, *30.04.1966.
2014-09-03: Der mit der LGA Beteiligungs GmbH, nach Umfirmierung nun TÜV Rheinland LGA Beteiligungs GmbH, mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 19765) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 08.08.2007 ist durch Vertrag vom 30.04.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2014 hat zugestimmt.
2016-01-08: Prokura erloschen: Dr. Hartung, Wilma, Köln, *15.07.1963; Osenberg, Heinz-Joachim, Bonn, *06.06.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Härtelt, Holger, Cadolzburg, *23.08.1968.