2006-08-22: Gegenstand: Die Analyse, Herstellung, Bearbeitung und der Vertrieb von chemischen und biochemischen Stoffen und Materialien, Testverfahren und Teststoffen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.06.2006 ist die Firma und der Gegenstand geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefaßt. Insbesondere wurde geändert § 1 Nr.1 (Firma) und § 2 (Gegenstand)..
2009-03-17: Geschäftsanschrift:; Im Biotechnologiepark, TGZ II, 14943 Luckenwalde Geschäftsführer:de Buhr, Uwe, *31.07.1944, Zeesen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-04-20: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.04.2010 wurde die Aufhebung des § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile) des Gesellschaftsvertrages beschlossen..
2013-08-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. de Buhr, Uwe; Geschäftsführer: 4.
Parsons, Simon Lawrence, *12.06.1969, Berks, Großbritannien; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-01-13: Geschäftsführer: 5.
Wienholts, Theodorus Hendrikus, *18.01.1966, Lichtenvoorde, Niederlande; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-01-27: Der mit "LGC Beteiligungs GmbH" mit Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg, HRB 11533) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 29.12.2003 ist durch Vereinbarung vom 01.12.2014 geändert und vollständig neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 10.12.2014 der Änderung zugestimmt
2017-09-28: Die inländische Geschäftsanschrift: Louis-Pasteur-Straße 30, 14943 Luckenwalde; Vorstand: Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Der Wohnort des Geschäftsführers hat sich geändert. Geschäftsführer: Dr. Zimmermann, Hans, *18.04.1959, Trebbin OT Thyrow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-10-12: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Wienholts, Theodorus Hendrikus
2019-08-29: Vorstand: Geschäftsführer: 6.
Dr. Kotthaus, Martina Christine, *07.02.1969, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen