2020-05-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Ewert, Jens
2020-08-10: Geschäftsführer: 4. bKlemer, Martin, *08.10.1982, Timmendorfer Strand; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-08-13: Kapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 25.200 EUR