2010-12-01: Geschäftsanschrift: Franzenburg 32, 35578 Wetzlar. Nicht mehr Geschäftsführer: Geschäftsführer: Hiller, Norbert, Nastätten, *20.06.1951.
2012-08-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Gröbel, Heinz-Jürgen, Informationselektroniker, Wetzlar. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Langer, Wolfgang, Marburg, *05.06.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-22: Geschäftsanschrift: Hauptstraße 80, 68789 St. Leon-Rot. Nicht mehr Geschäftsführer: Langer, Wolfgang, Marburg, *05.06.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Rouissi, Ahmed, St. Leon-Rot, *04.11.1983, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.