2020-02-18: Aktiengesellschaft. Satzung vom 09.08.2019 mit Änderungen vom 23.01.2020. Geschäftsanschrift: Kauzbühlstraße 2, 73269 Hochdorf. Gegenstand: Die Finanzplanung und Liquiditätssicherung, die Kontrolle des Rechnungswesens und das Controlling bei Unternehmen, zu denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstandsmitglied: Lemuth, Madelaine Vanessa, Hochdorf, *28.08.1996, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-12: Bestellt als Vorstandsmitglied: Borlik, Syndia, Hamburg, *30.12.1997, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Gottfried, Liana, Hamburg, *11.06.1999, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat am 07.08.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-11-30: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Borlik, Syndia, Hamburg, *30.12.1997; Lemuth, Madelaine Vanessa, Hochdorf, *28.08.1996.
2021-08-04: Änderung der Geschäftsanschrift: Flughafenstraße 59, 70629 Stuttgart. Bestellt als Vorstand: Dr. h.c. Schneider, Markus, Zihlschlacht / Schweiz, *24.12.1961. Nicht mehr Vorstand: Gottfried, Liana, Hamburg, *11.06.1999.Die Gesellschaft hat am 06.07.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2021-08-04: Änderung der Geschäftsanschrift: Flughafenstraße 59, 70629 Stuttgart. Bestellt als Vorstand: Dr. h.c. Schneider, Markus, Zihlschlacht / Schweiz, *24.12.1961. Nicht mehr Vorstand: Gottfried, Liana, Hamburg, *11.06.1999.
2022-03-24: Neue Geschäftsanschrift: Ruhrallee 21, 58313 Herdecke. Bestellt als Vorstand: Dogan, Berivan, Herdecke, *26.08.1992, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. h.c. Schneider, Markus, Zihlschlacht / Schweiz, *24.12.1961.
2022-07-12: Neue Geschäftsanschrift: Ringstraße 26, 26209 Hatten. Nicht mehr Vorstand: Dogan, Berivan, Herdecke, *26.08.1992. Bestellt als Vorstand: Rhode, Sandra, Hatten, *21.09.1998, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stratmann, Beate, Hatten, *26.07.1966.