2016-02-22: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bismarckstraße 3, 10625 Berlin; Stamm- bzw. Grundkapital: 100.000,00 EUR; Geschäftsführer: 2.
Li, Xin, *13.06.1985, Shenzhen/China; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.11.2015 ist das Stammkapital um 75.000 EUR auf 100.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 .
2018-03-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Li, Xin
2019-07-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Senzker Straße 9, 13591 Berlin