2014-07-18: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lichtinger, Johann, Thalmassing, *14.06.1945. Bestellt: Geschäftsführer: Lichtinger, Berthold, Thalmassing, *18.02.1980; Lichtinger, Johann, Thalmassing, *01.01.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.