2007-04-18: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Dr. Johannes Frey.
2008-08-05: Prokura: 1. Bublitz, Axel, *31.01.1969, Neumünster; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen; 2. Witt, Christiane, geb. Dänhardt, *14.09.1962, Neumünster; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen.
2011-05-25: Vorstand: Geschäftsführer:; 3. Schulte-Tigges, Madsen, *14.03.1962, Baierbrunn Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Bublitz, Axel.
2017-02-21: Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Schulte-Tigges, Madsen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-02-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Voswinckel, Andreas
2021-04-06: Prokura: 3.
Breede, Thorsten, *03.04.1967, Neumünster; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; 4.
Petit, Florian, *30.01.1977, Bornhöved; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-05-07: Geschäftsführer: 4.
Rosenau, Sascha, *23.06.1976, Magdeburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schulte-Tigges, Madsen
2021-08-16: Nicht mehr Prokurist: 3. Breede, Thorsten
2022-01-26: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Magdeburg verlegt (Amtsgericht Stendal, HRB 30877).