2005-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Hasenberg, Dirk. Bestellt als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reimers, Jan-Dirk, Aachen, *10.10.1972.
2005-10-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Reimers, Jan-Dirk. Bestellt als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stammen, Elisabeth, Langerwehe, *22.07.1968.
2010-04-19: Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Dennewartstr. 25, 52068 Aachen.Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Böhm, Stefan, Alsdorf, *20.09.1967. Bestellt als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Hellmanns, Mark, Würselen, *29.08.1973 .
2020-10-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Hellmanns, Mark, Würselen, *29.08.1973 und Stammen, Elisabeth, Langerwehe, *22.07.1968. Bestellt als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Lammel, Christian, Ismaning, *11.11.1966.