2009-01-07: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Justus-von-Liebig-Str. 9, 12489 Berlin Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Dr. Lucht, Hartmut; Geschäftsführer:; 2. Gerstmann, Frank Dieter, *04.04.1955, Berlin; mit der Befungnis die Gesellschaft mit einem Prokuristen zu vertreten.
2011-01-26: Geschäftsführer:; 3. Dr. Lucht, Hartmut, *28.10.1943, Senzig; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Gerstmann, Frank Dieter.
2014-10-04: Geschäftsführer: 4.
Lucht, Annett, *10.02.1972, Königs Wusterhausen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Lucht, Annett, geb. Mürsener
2017-06-26: Firma: LLA Lucht GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2018-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Lucht, Annett
2019-10-24: Sitz / Zweigniederlassung: Königs Wusterhausen; Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Königs Wusterhausen verlegt (Amtsgericht Cottbus, HRB 14342 CB) neue Anschrift: Lindenstraße 24, 15712 Königs Wusterhausen.