2019-12-06: Von Amts wegen berichtigt, nun: Neuer Sitz: Halle . Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Fichtestr. 8, 06114 Halle . Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zappe, Bernd, Brühl, *04.04.1940. Personenbezogene Daten ergänzt: Geschäftsführer: Rodewald, Barbara, Halle , *05.09.1946; Thiemann, Uwe, Halle , *04.10.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.