2010-11-11: Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: 1a - Zeitarbeit GmbH. Neuer Gegenstand: Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der Sauer GmbH & Co. KG, Immobilien sowie die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung.
2013-01-10: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2012 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung und private Arbeitsvermittlung sowie Vermittlung von Reisen, Handel mit Blumen sowie Hausmeisterservice. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sauer, Norbert, Großenhain, *28.09.1966. Bestellt: Geschäftsführer: Prof. Dr. Bress, Ludwig, Kassel, *25.02.1933, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-26: Änderung der Geschäftsanschrift: Gabelsberger Str. 10, 01558 Großenhain.
2014-10-01: Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2014 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz - bzgl. Firma) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: 1a Karriere GmbH. Neuer Gegenstand: Gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung und private Arbeitsvermittlung, Vermittlung von Reisen, Handel mit Blumen sowie Hausmeisterservice; Die Gesellschaft bietet in den europäischen Ländern berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung an, insbesondere Beratung und Vermittlung von Lehrstellen sowie Betreuung der Lehrlinge. Die Gesellschaft unterstützt junge Menschen bei der Weiterbildung, hilft bei der Lehrstellen- und Arbeitssuche, Ausbildungsberatung und bietet Seminare im Bereich der Fort- und Weiterbildung für Jugendliche und Erwachsene an.
2016-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2016 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: Firma, Sitz sowie Gegenstand des Unternehmens. Neue Firma: Aventi GmbH. Neuer Sitz: Dresden. Geschäftsanschrift: Jahnstr. 1, 01067 Dresden. Neuer Gegenstand: Erbringung von Personaldienstleistungen, vordergründig gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmern an Unternehmen; Personalberatung; Personalvermittlung und -entwicklung. Bestellt: Geschäftsführer: Keck, Maria, Dresden, *24.01.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Prof. Dr. Bress, Ludwig, Kassel, *25.02.1933.
2019-06-06: Bestellt: Geschäftsführer: Scholze, Daniel, Dresden, *24.03.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Keck, Maria, Dresden, *24.01.1983.
2020-05-06: Änderung der Geschäftsanschrift: Könneritzstr. 5, 01067 Dresden. Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Scholze, Daniel, Hoyerswerda OT Bröthen/Michalken, *24.03.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.