2021-04-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.04.2021. Geschäftsanschrift: Armlandstraße 7, 48712 Gescher. Gegenstand: Die digitale Vernetzung von lokalen Unternehmen und Beratung zur Netzwerkimplementierung. Die Gesellschaft ist zu allen artverwandten Geschäften berechtigt, ebenso wie zur Errichtung von Zweigniederlassungen und der Gründung von Tochtergesellschaften. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Großecappenberg, Jonas, Gronau, *29.06.1996, einzelvertretungsberechtigt.
2021-12-30: geänderte Geschäftsanschrift: Am Campus 11, 48712 Gescher. Nicht mehr Geschäftsführer: Großecappenberg, Jonas, Gronau, *29.06.1996. Bestellt zum Geschäftsführer: Schleiner, Marvin, Gronau, *25.11.1985; Seik, Miguel, Gronau, *30.10.1995; Uphues, Michael, Coesfeld, *02.09.1979; Wolthaus, Marvin, Rosendahl, *26.02.1987, jeweils einzelvertretungsberechtigt.