2020-07-13: Änderung zur Geschäftsanschrift: Brüggenstr. 22, 45968 Gladbeck.
2021-01-26: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer; nunmehr bestellt als Liquidator: Orberger, Joachim, Gladbeck, *29.01.1960. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-03-16: von Amts wegen berichtigt: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten.