2017-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Geschäftsanschrift: Benzstraße 21, 64807 Dieburg.
2019-08-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Pühler, Jörg Peter, Diplom-Ingenieur, Rödermark. Bestellt als Geschäftsführerin: Pühler, Dagmar, Rödermark, *22.12.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Pühler, Dagmar, Rödermark, *22.12.1957.