2008-03-04: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.02.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Verfügen über Geschäftsanteile) und in § 15 (Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger)..
2008-07-10: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Schurack, Johannes.
2008-10-16: Geschäftsführer:; 2. Scholz, Christian, *26.04.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-03-22: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom mit der LTB Holding GmbH, Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 114414 B als Obergesellschaft, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 04.02.2010 zugetimmt hat..
2013-10-29: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Am Studio 2c, 12489 Berlin
2013-12-16: Prokura: Änderung zu Nr. 1: Scholz, Claudia, geb. Schmeißer; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 3.
Müller, Clemens, *14.04.1970, Werder OT Glindow; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-07-15: Firma: LTB Lasertechnik Berlin GmbH; Gegenstand: Die Entwicklung und Herstellung von Lasern, lasergestützter Messtechnik und Messtechnik für Laser, Beratung und Vertrieb sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2014 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und insbesondere abgeändert in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).
2020-05-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Scholz, Matthias; Geschäftsführer: 3.
Müller, Clemens, *14.04.1970, Werder; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Müller, Clemens
2021-07-06: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Scholz, Claudia, geb. Schmeißer; 4.
Junge, Julia, *21.02.1986, Berlin; Einzelprokura; 5.
Scholz, Christoph Stephan, *14.10.1982, Berlin; Einzelprokura