2010-01-07: Bestellt: Geschäftsführer: Ullmann, Holger, Crimmitschau, *18.09.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wild, Peter, Ing.-Ökonom, Langenreinsdorf.
2016-03-21: Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2016 hat die Änderung des § 10 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2019-01-22: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Jurowsky, Frank, Crimmitschau, *16.04.1960, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.