2017-08-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.06.2017. Geschäftsanschrift: Engelbergstraße 11, 71636 Ludwigsburg. Gegenstand: Betrieb von gastronomischen Einrichtungen sowie der Vergabe von Lizenzen hierzu. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Stitou, Khaled, Ludwigsburg, *06.09.1980; Weis, Tobias, Öhringen, *30.07.1985, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-06: Änderung der Geschäftsanschrift: Kurfürstenstraße 59, 71636 Ludwigsburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Stitou, Khaled, Ludwigsburg, *06.09.1980.
2019-08-14: Bestellt als Geschäftsführer: Tizzano, Michael, Ludwigsburg, *28.11.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Tizzano, Michael, Ludwigsburg, *28.11.1968.
2021-07-21: Durch Beschluss des Amtsgerichts Ludwigsburg vom 12.07.2021 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Gemäß § 60 Abs. 1 GmbHG i.V. § 65 Abs. 1 GmbHG von Amts wegen eingetragen.