2015-03-31: Geschäftsführer: 3. Schumacher, Wolfgang, *05.09.1966, Schleswig; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-04-28: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Peters, kay
2015-05-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schumacher, Wolfgang
2015-07-13: Geschäftsführer: 4. Peters, Kay, *24.09.1966, Belau; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Peters, Kay