2021-04-22: Firma: Ladegrün! eG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Gegenstand: Der Aufbau und der Betrieb von Ladeinfrastruktur, die Versorgung mit Energie sowie die Erbringung von Dienstleistungen und die Beratung in diesen Bereichen. Die Tätigkeit kann sich auch auf die Erzeugung, den Erwerb, die Übertragung, den Vertrieb und den Handel von Energie erstrecken. Die Genossenschaft erfüllt ihren Zweck unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte, insbesondere durch Förderung von Energie aus regenerativer Erzeugung. Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Genossenschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Genossenschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: 1.
Haney, Frank, *03.04.1983, Eberswalde; Vorstand: 2.
Philipps, Roland, *12.10.1987, Waldkirch; Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft; Die Satzung ist errichtet am 18.12.2020.
2021-10-12: Nicht mehr Vorstand: 1. Haney, Frank; Nicht mehr Vorstand: 2. Philipps, Roland; Vorstand: 3.
von Gottberg, Jan-Philip, *04.01.1981, Oldenburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen