2018-04-20: Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4, 3. Absatz beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Lamotte, René, Witten, *26.11.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-27: Die Gesellschafterversammlung hat am 05.03.2020 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 435,40 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
2020-04-14: Nach Ergänzung von Amts wegen: Nach Änderung: 26.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Lamotte, Dieter, Kaufmann, Witten.
2021-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Lamotte, Christel, Kauffrau, Witten. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lamotte, Christel, Kauffrau, Witten, *05.10.1945.