2010-09-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Moghaddam, Hossein, Textilingenieur, Teheran. Bestellt als Geschäftsführer: Uzgeldi, David-Ahmet, Krefeld, *02.02.1991, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-08-12: Änderung zur Geschäftsanschrift: Stephanstraße 9-11, 47798 Krefeld.
2018-09-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Uzgeldi, David-Ahmet, Krefeld, *02.02.1991. Bestellt als Geschäftsführer: Uzgeldi, Murat, Krefeld, *12.10.1949, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Uzgeldi, Murat, Krefeld, *12.10.1949.
2018-11-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Uzgeldi, Murat, Krefeld, *12.10.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Kinay, Ahmet Eray, Ostaköy-Besiktas, Mecidiye Mah. / Türkei, *10.06.1987, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Uzgeldi, Murat, Krefeld, *12.10.1949.