2011-02-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wittmann, Gregor, Walting, *24.01.1975; Wittmann, Ferdinand, Walting, *14.02.1978. Bestellt: Geschäftsführer: Wittmann, Johann, Walting, *16.05.1941, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wittmann, Johann, Walting, *16.05.1941. Bestellt: Geschäftsführer: Wittmann, Monika, Walting, *09.01.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-17: Prokura erloschen: Wittmann, Ferdinand, Walting, *14.02.1978. Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Ingolstadt vom 24.02.2020 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 65 GmbHG.
2021-03-19: Von Amts wegen gelöscht gemäß §§ 6 Abs.2 Nr.3a,b,e GmbHG, 395 FamFG: Geschäftsführer: Paulus, Johanna, Kösching, *18.02.1974.