2014-07-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.05.2014. Geschäftsanschrift: Schwalbenstraße 21, 72108 Rottenburg am Neckar . Gegenstand: Die Vermarktung von Produkten und Lebensmitteln, die nach den Richtlinien der EG-Öko-Verordnung erzeugt wurden. Das Zusammenfassen von nach den Richtlinien anerkannter Bio-Anbauverbände erzeugten landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitteln zu größeren Partien; ein koordinierter Auf- und Ausbau der Vermarktungswege; die Organisation einer marktgerechten Produktion in mengenmäßiger und qualitätsbezogener Hinsicht; die Unterstützung gemeinschaftlicher Werbemaßnahmen; die Unterstützung beim Vertrieb der von den Gesellschaften angedienten Produkte und Dienstleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Sickler, Wolfgang, Nagold, *06.10.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Maier, Frank, Rottenburg am Neckar, *14.06.1967.
2015-12-07: Bestellt als Geschäftsführer: Schloz, Daniel, Rottenburg am Neckar, *10.11.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sickler, Wolfgang, Nagold, *06.10.1955.
2019-03-19: Neue Geschäftsanschrift: Schwalbenstraße 16, 72108 Rottenburg am Neckar.
2019-07-02: Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 200.000,00 EUR auf 225.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 225.000,00 EUR.
2022-03-25: Einzelprokura: Greule, Andrea, Bad Teinach-Zavelstein, *24.07.1964. Prokura erloschen: Maier, Frank, Rottenburg am Neckar, *14.06.1967.