2006-07-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Peh, Emil.
2010-01-29: Geschäftsanschrift: Berliner Straße 109, 16515 Oranienburg. Geschäftsführer:Gladrow, Anja, *11.03.1975, Löwenberger Land OT Großmutz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2011-09-30: Geschäftsanschrift: Weimarer Strasse 8, 16515 Oranienburg. Grund- oder Stammkapital: 25.590,00 EUR. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2011 ist das Stammkapital auf 25.564,60 EUR umgestellt, sodann auf 25.590,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammapital, Geschäftsanteile und Stimmrecht). Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.07.2011 ist der Gesellschaftsvertrag in § 10 (Gesellschafterbeschlüsse) geändert worden, § 14 (Erbfolgeregelung) ist gestrichen worden. Durch Beschluss vom 31.08.2011 ist § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile und Stimmrecht) nochmals geändert worden..
2016-07-15: Geschäftsführer: 4.Minge, Benjamin, *30.05.1985, Oranienburg OT Schmachtenhagen, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-07-10: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.06.2017 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile und Stimmrecht)